序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戚均安 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戚均安
|
|
2 |
张军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 监事备案 |
曲玉花 [退出]
|
张军 [新增]
|
2 | 2021-04-19 | 法定代表人变更 |
赵玉标
|
戚均安
|
3 | 2021-04-19 | 章程备案 |
无
|
2021-03-30章程备案
|
4 | 2021-04-19 | 投资人(股权)变更 |
曲玉花; [退出]赵玉标; [退出]
|
戚均安; [新增]
|
5 | 2021-04-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2021-04-19 | 注册资本(金)变更 |
3.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 3233.33333% )
|
7 | 2021-02-04 | 章程备案 |
无
|
2021-02-03章程备案
|
8 | 2021-02-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2021-02-04 | 投资人(股权)变更 |
郑瑞杰; [退出]
|
赵玉标; [新增]曲玉花; [新增]
|
10 | 2021-02-04 | 法定代表人变更 |
郑瑞杰
|
赵玉标
|