序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 福建道合投资合伙企业(有限合伙) | 99% | 7920.0万人民币 |
2 | 严艺松 | 1% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严艺松
|
|
2 |
吴浩名
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-26 | 住所变更 |
上海市奉贤区庄行镇庄北路406号147室
|
上海市奉贤区庄行镇庄北路406号147室
|
2 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
朱光铃
|
严艺松
|
3 | 2020-04-17 | 监事备案 |
陈登柯 [退出]
|
吴浩名 [新增]
|
4 | 2020-04-17 | 经营期限(营业期限)变 |
2016-02-24~2036-02-23
|
2016-02-24~
|
5 | 2020-04-17 | 投资人(股权)变更 |
福建道合投资合伙企业(有限合伙);朱光铃; [退出]
|
福建道合投资合伙企业(有限合伙);严艺松; [新增]
|
6 | 2020-04-17 | 董事备案 |
朱光铃 [退出]
|
严艺松 [新增]
|
7 | 2020-04-17 | 章程备案 |
无
|
2020-02-06章程备案
|
8 | 2018-07-04 | 投资人(股权)变更 |
徐凌; [退出]陈登柯; [退出]
|
福建道合投资合伙企业(有限合伙); [新增]朱光铃; [新增]
|
9 | 2018-07-04 | 董事备案 |
徐凌 [退出]
|
朱光铃 [新增]
|
10 | 2018-07-04 | 法定代表人变更 |
徐凌
|
朱光铃
|