序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | CASTLE SNACK ORCHARD (HK)LIMITED | 100% | 30000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴红平
|
|
2 |
DEREK NELSEN SULGER
|
|
3 |
沈彬
|
|
4 |
顾伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-18 | 监事备案 |
钱英岚 [退出]
|
顾伟 [新增]
|
2 | 2020-12-18 | 法定代表人变更 |
卜一凡
|
吴红平
|
3 | 2019-09-03 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2000号5层544室
|
中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室
|
4 | 2019-09-03 | 经营范围变更 |
预包装食品的批****,进出口,佣金代理(拍卖除外),网上零售,提供相关的配套服务。投资咨询,商务信息咨询,经济信息咨询(金融信息除外),贸易信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
服装鞋帽、电子产品、玩具、文体用品的批****,进出口,佣金代理(拍卖除外),网上零售,提供相关的配套服务,商务信息咨询,经济信息咨询(金融信息除外),贸易信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2019-09-03 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-08-01 章程修正案
|
6 | 2019-09-03 | 境外股东****起人的境内 |
滋栗贸易(上海)有限公司
|
滋栗贸易(上海)有限公司
|
7 | 2016-11-14 | 注册资本(金)变更 |
100.0000万人民币
|
30000.0000万人民币( + 29900% )
|
8 | 2016-11-14 | 投资人(股权)变更 |
CASTLE SNACK ORCHARD(HK) LIMITED
|
CASTLE SNACK ORCHARD(HK) LIMITED
|