序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡路漫 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡路漫
|
|
2 |
蔡娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 监事备案 |
宋剑华 [退出]
|
蔡娜 [新增]
|
2 | 2019-08-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2018-09-29~2020-09-28
|
2018-09-29~2038-09-28
|
3 | 2019-08-06 | 投资人(股权)变更 |
蔡路漫;宋剑华; [退出]刘文剑; [退出]吴清山; [退出]
|
蔡路漫;
|
4 | 2019-08-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-08-06 | 章程备案 |
无
|
2019-07-31章程备案
|