序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄顺沅 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄顺沅
|
|
2 |
黄银城
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-05 | 住所变更 |
上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢六层A605室
|
上海市奉贤区西闸公路1036号1幢
|
2 | 2020-03-05 | 章程备案 |
无
|
2020-02-10章程备案
|
3 | 2015-04-21 | 章程备案 |
2014-09-22章程备案
|
2015-04-15章程备案
|
4 | 2015-04-21 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|
5 | 2014-09-26 | 章程备案 |
无
|
2014-09-22章程备案
|
6 | 2014-09-26 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
100.000000万人民币( + 100% )
|