序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 英联食品亚太控股有限公司 | 100% | 25791.493800万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
JOHN GEORGE BASON
|
|
2 |
蔡仲昊
|
|
3 |
YAU KAY TONY CHEUNG
|
|
4 |
ALAN JAMES DREW
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-26 | 境外股东****起人的境内 |
英联食品投资(中国)有限公司 [退出]
|
曹文洁 [新增]
|
2 | 2022-09-26 | 监事备案 |
JANE MARIA O'NEILL [退出]
|
ALAN JAMES DREW [新增]
|
3 | 2021-11-22 | 监事备案 |
ROBERT CHARLES MCANALLY [退出]
|
JANE MARIA O'NEILL [新增]
|
4 | 2021-09-16 | 注册资本(金)变更 |
22900.0000万美元
|
25791.4938万美元( + 12.62661% )
|
5 | 2021-09-16 | 章程修正案备案 |
2019-11-12章程备案
|
2021-08-31 章程修正案
|
6 | 2019-11-18 | 注册资本(金)变更 |
17000.0000万美元
|
22900.0000万美元( + 34.70588% )
|
7 | 2019-11-18 | 章程修正案备案 |
2018-01-29章程备案
|
2019-11-12 章程修正案
|
8 | 2018-03-02 | 住所变更 |
上海市长宁区延安西路889号1701室
|
上海市长宁区长宁路1189号T2幢29层2906室
|
9 | 2018-03-02 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-01-29 章程修正案
|
10 | 2017-04-21 | 董事备案 |
CHUAH THUAN HOE [退出]YAU KAY TONY CHEUNG
|
蔡仲昊 [新增]YAU KAY TONY CHEUNG
|