序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于国涛 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于国涛
|
|
2 |
韩洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-21 | 经营范围变更 |
企业管理咨询,商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,人才咨询,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
从事货物及技术的进出口业务,橡胶制品、电线电缆、阀门、五金交电、金属材料、建筑装饰材料、针纺织品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
2 | 2019-05-21 | 一般经营项目变更 |
企业管理咨询,商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,人才咨询,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。
|
从事货物及技术的进出口业务,橡胶制品、电线电缆、阀门、五金交电、金属材料、建筑装饰材料、针纺织品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品的销售。
|
3 | 2019-05-21 | 章程备案 |
无
|
2019-05-06章程备案
|
4 | 2019-05-21 | 名称变更 |
上海总洁企业管理咨询有限公司
|
上海总洁国际贸易有限公司
|
5 | 2019-05-21 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.0000万人民币( + 900% )
|
6 | 2018-09-07 | 董事备案 |
徐水萍 [退出]
|
于国涛 [新增]
|
7 | 2018-09-07 | 法定代表人变更 |
徐水萍
|
于国涛
|
8 | 2018-09-07 | 监事备案 |
何皖晋 [退出]
|
韩洋 [新增]
|
9 | 2018-09-07 | 章程备案 |
无
|
2018-09-05章程备案
|
10 | 2018-09-07 | 投资人(股权)变更 |
徐水萍; [退出]
|
于国涛; [新增]
|