序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 法定代表人变更 |
赵金奎
|
王同海
|
2 | 2020-04-29 | 法定代表人变更 |
魏祚燕
|
赵金奎
|
3 | 2018-11-09 | 章程备案 |
-
|
2018-10-10章程备案
|
4 | 2018-04-13 | 监事备案 |
李春东
|
李冬巍
|