序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 青海省矿业集团股份有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董海明
|
|
2 |
王立峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 法定代表人变更 |
李得顺
|
董海明
|
2 | 2021-10-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶成荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李得顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 毛生清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王立峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 王立峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 董海明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2020-10-23 | 高级管理人员备案 |
:李正东 [退出]毛生清李得顺叶成荣
|
:王立峰 [新增]毛生清李得顺叶成荣
|
4 | 2020-03-20 | 法定代表人变更 |
王亚青
|
李得顺
|
5 | 2020-03-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李正东毛生清王亚青 [退出]叶成荣
|
李正东毛生清李得顺 [新增]叶成荣
|
6 | 2020-03-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王亚青
|
李得顺
|
7 | 2019-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛生清王亚青郭喜民 [退出]叶成荣
|
李正东 [新增]毛生清王亚青叶成荣
|
8 | 2019-08-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
9 | 2017-09-26 | 法定代表人变更 |
左剑锋
|
王亚青
|
10 | 2017-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘纪龙 [退出]左剑锋 [退出]王喜双 [退出]张旭升 [退出]
|
毛生清 [新增]王亚青 [新增]郭喜民 [新增]叶成荣 [新增]
|