序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 荆门高新技术产业开****有限责任公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何江
|
|
2 |
王啸
|
|
3 |
杨盼丽
|
|
4 |
李祖坤
|
|
5 |
文聪
|
|
6 |
杨佳佳
|
|
7 |
杨倩
|
|
8 |
徐玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-09-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
3 | 2021-09-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2021-04-09 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2021-04-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
6 | 2021-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2019-03-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
8 | 2019-03-20 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-03-20 | 其他事项备案 |
|
|
10 | 2018-06-06 | 实收资本变更变更 |
|
|