序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘勇清 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 湖北省孝感市林学会 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余实
|
|
2 |
高光辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘勇清
|
余实
|
2 | 2018-10-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高光辉刘勇清 [退出]
|
高光辉余实 [新增]
|
3 | 2016-11-29 | 联络员备案 |
|
杨海波
|
4 | 2016-11-29 | 联络员备案变更 |
无
|
杨海波
|
5 | 2016-11-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-11-25
|
长期
|
6 | 2014-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴先钊 [退出]高光辉
|
刘勇清 [新增]高光辉
|
7 | 2014-12-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
戴先钊:*%; [退出]孝感市林学会:*%; [退出]
|
湖北省孝感市林学会:*%; [新增]刘勇清:*%; [新增]
|
8 | 2014-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
戴先钊
|
刘勇清
|
9 | 2013-01-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
经营期限(自)2008-11-24,经营期限(至)2012-11-23
|
经营期限(自)2008-11-24,经营期限(至)2016-11-25
|
10 | 2009-11-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
经营期限(自)2008-11-24,经营期限(至)2009-11-24
|
经营期限(自)2008-11-24,经营期限(至)2012-11-23
|