序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张荷英 | 62% | 310.0万人民币 |
2 | 刘学来 | 10% | 50.0万人民币 |
3 | 陈道松 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 张兰英 | 6% | 30.0万人民币 |
5 | 张静 | 6% | 30.0万人民币 |
6 | 纪昌福 | 6% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张兰英
|
|
2 |
陈道松
|
|
3 |
林磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兰英(监事) [退出]刘学来(执行董事兼总经理) [退出]
|
林磊(经理) [新增]陈道松(监事) [新增]张兰英(执行董事) [新增]
|
2 | 2021-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘学来
|
张兰英
|
3 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
刘学来林磊 [退出]
|
张兰英 [新增]刘学来
|
4 | 2018-05-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张荷英:*%;刘学来:*%;陈道松:*%;纪昌福:*%;张静:*%;林磊:*%; [退出]
|
张兰英:*%; [新增]张荷英:*%;刘学来:*%;陈道松:*%;纪昌福:*%;张静:*%;
|
5 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘学来林磊
|
6 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
无
|
刘学来 [新增]林磊 [新增]
|
7 | 2017-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
张荷英
|
刘学来
|
8 | 2017-12-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
5000
|
500.000000( - 90% )
|
9 | 2017-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
张荷英:*%;陈道松:*%;刘学来:*%;张静:*%;纪昌福:*%;林磊:*%;
|
张荷英:*%;刘学来:*%;陈道松:*%;林磊:*%;纪昌福:*%;张静:*%;
|
10 | 2016-06-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
纪昌福:*%;张荷英:*%;林磊:*%;张静:*%;陈道松:*%;冷永华:*%; [退出]刘学来:*%;
|
张荷英:*%;刘学来:*%;陈道松:*%;纪昌福:*%;张静:*%;林磊:*%;
|