序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈凤池 | 62% | 620.0万人民币 |
2 | 邬建国 | 21% | 210.0万人民币 |
3 | 湖北长兴建设工程有限公司 | 17% | 170.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柯其喜
|
|
2 |
邬建国
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
孝感市大兴建筑劳务有限公司双鸭山分公司
|
张玉华 | 2012-07-12 |
2 |
孝感市大兴建筑劳务有限公司十堰分公司
|
陈建新 | 2005-04-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
抹灰工、砌筑工、木工、钢筑工、混凝土工、水电工、油漆工、焊接工、模板工、脚手架工;普通货物道路运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
信息技术咨询、商务信息咨询(不含商务调查、投资咨询及中介服务);企业管理服务、抹灰工、砌筑工、木工、钢筑工、混凝土工、水电工、油漆工、焊接工、模板工、脚手架工;普通货物道路运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
2 | 2020-04-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈凤池
|
柯其喜
|
3 | 2020-04-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2020-12-31
|
长期
|
4 | 2020-04-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖北省孝感市孝南区胜利街
|
孝感市孝南区丹阳古镇凤来路1号
|
5 | 2020-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈风池(其他人员) [退出]邬建国(监事)
|
柯其喜(执行董事兼总经理) [新增]邬建国(监事)
|
6 | 2016-09-22 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
抹灰工、砌筑工、木工、钢筑工、混凝土工、水电工、油漆工、焊接工、模板工、脚手架工。(凭资质经营)(上述经营项目中有国家法律法规规定需审批的,经审批后方可经营)
|
抹灰工、砌筑工、木工、钢筑工、混凝土工、水电工、油漆工、焊接工、模板工、脚手架工;普通货物道路运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|