序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石首市人民政府国有资产监督管理局 | 100% | 150483.900000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈启文
|
|
2 |
周到
|
|
3 |
李烈斌
|
|
4 |
焦大勇
|
|
5 |
张云武
|
|
6 |
李林岗
|
|
7 |
陈冬
|
|
8 |
范秀林
|
|
9 |
苏鹏
|
|
10 |
汪小兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
石首市国有资产管理委员会办公室:100%; [退出]
|
石首市人民政府国有资产监督管理局:100%; [新增]
|
2 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈冬(监事会主席)陈启文(董事兼总经理) [退出]毛超红(监事)周到(董事)李龙斌(董事长) [退出]范秀林(监事)张云武(董事)焦大勇(董事)汪小兵(监事)李烈斌(董事)李林岗(董事)苏鹏(监事)
|
陈冬(监事会主席)陈启文(董事长兼总经理) [新增]毛超红(监事)周到(董事)范秀林(监事)张云武(董事)焦大勇(董事)汪小兵(监事)李烈斌(董事)李林岗(董事)苏鹏(监事)
|
3 | 2021-11-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李龙斌
|
陈启文
|
4 | 2021-11-25 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-11-25 | 联络员备案 |
刘永红
|
来丹
|
6 | 2021-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李龙斌(董事长),孟荆晶(监事), [退出]范秀林(监事),张云武(董事),李颖(总经理), [退出]焦大勇(董事),袁道斌(监事), [退出]邢立军(董事), [退出]吕方(监事), [退出]汪小兵(监事),李烈斌(董事)
|
陈冬(监事会主席), [新增]陈启文(董事兼总经理), [新增]毛超红(监事), [新增]周到(董事), [新增]李龙斌(董事长),范秀林(监事),张云武(董事),焦大勇(董事),汪小兵(监事),李烈斌(董事),李林岗(董事), [新增]苏鹏(监事) [新增]
|
7 | 2019-08-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李颖
|
李龙斌
|
8 | 2019-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟荆晶(监事)范秀林(监事)张云武(董事)李颖(董事长兼总经理) [退出]焦大勇(董事)袁道斌(监事)邢立军(董事)吕方(监事)汪小兵(监事)李烈斌(董事)
|
李龙斌(董事长) [新增]孟荆晶(监事)范秀林(监事)张云武(董事)李颖(总经理) [新增]焦大勇(董事)袁道斌(监事)邢立军(董事)吕方(监事)汪小兵(监事)李烈斌(董事)
|
9 | 2018-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李颖焦大勇孟荆晶吕方李泽香 [退出]张银平 [退出]谢大华 [退出]李龙斌 [退出]赵自凯 [退出]范秀林
|
吕方汪小兵 [新增]李烈斌 [新增]焦大勇袁道斌 [新增]邢立军 [新增]张云武 [新增]李颖孟荆晶范秀林
|
10 | 2017-03-02 | 章程备案变更 |
无
|
无
|