序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金志防 | 37% | 370万人民币 |
2 | 刘庆 | 33% | 330万人民币 |
3 | 夏亮 | 15% | 150万人民币 |
4 | 金再民 | 15% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金再民
|
|
2 |
金志防
|
|
3 |
刘庆
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖北阿邦市政工程有限责任公司通羊分公司
|
陈吉威 | 2021-12-28 |
2 |
湖北阿邦市政工程有限责任公司咸安分公司
|
金光友 | 2021-12-27 |
3 |
湖北阿邦市政工程有限责任公司通山分公司
|
金再民 | 2021-11-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
金志防:32%;刘庆:28%;黄超:20%; [退出]金再民:10%;夏亮:10%;
|
刘庆:33%;金志防:37%;夏亮:15%;金再民:15%;
|
2 | 2022-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄超(监事) [退出]金志防(执行董事)金再民(总经理)
|
金志防(执行董事)金再民(总经理)刘庆(监事) [新增]
|
3 | 2022-01-25 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘庆(总经理) [退出]黄超(监事)金志防(执行董事)
|
黄超(监事)金志防(执行董事)金再民(总经理) [新增]
|
5 | 2020-05-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘庆
|
金再民
|