序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谭玉华
|
向学明
|
2 | 2019-01-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
谭玉华
|
谭玉华
|
3 | 2019-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
向贤良
|
谭玉华
|
4 | 2018-01-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
向建方
|
向贤良
|