序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林温侠 | 60% | 82.8万人民币 |
2 | 金勤贵 | 40% | 55.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林温侠
|
|
2 |
金勤贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2017-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:林榆富
|
证件号码:*****姓名:林温侠
|
3 | 2017-12-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林榆富,出资82.8万人民币,占60.0%,实缴出资82.8万; [退出]金勤贵,出资55.2万人民币,占40.0%,实缴出资55.2万;
|
金勤贵,出资55.2万人民币,占40.0%,实缴出资55.2万;林温侠,出资82.8万,占60.0%,实缴出资82.8万; [新增]
|
4 | 2017-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****5,姓名:林榆富
|
证件号码:*****2,姓名:林温侠
|
5 | 2017-12-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,金勤贵,;执行董事,林榆富,;
|
监事,金勤贵,;执行董事,林温侠,1965-12-02;
|
6 | 2017-12-19 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,****执行董事,****
|
监事,****执行董事,林温侠,**** [新增]
|
7 | 2017-12-19 | 投资人(股权)变更 |
林榆富 ****; [退出]金勤贵 ****; [退出]
|
金勤贵 [新增]****林温侠 [新增]**** [新增]
|
8 | 2017-12-19 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,金勤贵,****执行董事,林榆富,**** [退出]
|
监事,金勤贵,****执行董事,林温侠,**** [新增]
|
9 | 2017-12-19 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:林榆富
|
证件号码:****,姓名:林温侠
|
10 | 2016-08-04 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****W
|