序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京中宸汇通投资管理中心(有限合伙) | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 天津鑫塘企业管理咨询中心(有限合伙) | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李知杰
|
|
2 |
段兆君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-14 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-10-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2021-10-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
晟鑫(北京)投资基金管理有限公司:95%; [退出]天津鑫塘企业管理咨询中心(有限合伙):5%;
|
天津鑫塘企业管理咨询中心(有限合伙):30%;北京中宸汇通投资管理中心(有限合伙):70%; [新增]
|
4 | 2020-07-16 | 其他事项备案 |
晟鑫(北京)投资基金管理有限公司:95%;天津鑫塘企业管理咨询中心(有限合伙):5%;
|
天津鑫塘企业管理咨询中心(有限合伙):5%;晟鑫(北京)投资基金管理有限公司:95%;
|
5 | 2020-07-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000
|
1000.000000( - 80% )
|
6 | 2020-07-16 | 联络员备案 |
;
|
郭晓乐
|
7 | 2019-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
牟鸿治
|
李知杰
|
8 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨硕 [退出]牟鸿治 [退出]
|
段兆君 [新增]李知杰 [新增]
|
9 | 2017-10-20 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****E
|
10 | 2017-10-20 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****E
|