序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-03-28
|
无
|
2 | 2021-03-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄诚
|
张耀男
|
3 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄诚 [退出]
|
张耀男 [新增]
|
4 | 2020-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白云海 [退出]
|
黄诚 [新增]
|
5 | 2020-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
田玮
|
黄诚
|
6 | 2020-04-01 | 其他事项备案 |
*****
|
0951-4963766
|
7 | 2017-12-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:张建民
|
证件号码:*****姓名:田玮
|
8 | 2017-12-25 | 联系电话变更 |
*****
|
*****
|
9 | 2017-11-20 | 其他事项备案 |
无
|
无
|
10 | 2017-11-20 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|