序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤荣 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 朱勇 | 29% | 290.0万人民币 |
3 | 郭文福 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤荣
|
|
2 |
蔡小强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-07 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****6
|
2 | 2017-08-07 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****6
|
3 | 2015-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:姚进财
|
证件号码:*****姓名:汤荣
|
4 | 2015-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姚进财,出资87.5万,占8.75%,实缴出资87.5万; [退出]王息芬,出资200万,占20.0%,实缴出资200万; [退出]周承学,出资87.5万,占8.75%,实缴出资87.5万; [退出]陈东平,出资87.5万,占8.75%,实缴出资87.5万; [退出]唐晓兰,出资200万,占20.0%,实缴出资200万; [退出]余万强,出资87.5万,占8.75%,实缴出资87.5万; [退出]朱勇,出资250万,占25.0%,实缴出资250万;
|
郭文福,出资200万,占20.0%,实缴出资200万; [新增]汤荣,出资510万,占51.0%,实缴出资510万; [新增]朱勇,出资290( + 16% )万,占29.0%,实缴出资290万;
|
5 | 2015-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****7,姓名:姚进财
|
证件号码:*****5,姓名:汤荣
|
6 | 2015-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,余万强,1968-12-29;监事,朱勇,1972-07-07;
|
监事,蔡小强,1992( + 1.21951% )-04-09;执行董事,汤荣,1965-03-28;
|
7 | 2015-05-07 | 投资人(股权)变更 |
姚进财 ****; [退出]王息芬 ****; [退出]周承学 ****; [退出]陈东平 ****; [退出]唐晓兰 ****; [退出]余万强 ****; [退出]朱勇 ****; [退出]
|
郭文福 [新增]****汤荣 [新增]****朱勇 [新增]**** [新增]
|
8 | 2015-05-07 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:姚进财
|
证件号码:****,姓名:汤荣
|
9 | 2015-05-07 | 经营范围变更 |
一般经营项目:天然气燃具、燃气设备、管道、仪器仪表、五金交电的销售。**;
|
一般经营项目:天然气燃具、燃气设备、管道、仪器仪表、五金交电、城市燃气的销售。;
|
10 | 2015-05-07 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,余万强,**** [退出]监事,朱勇,**** [退出]
|
监事,蔡小强,**** [新增]执行董事,汤荣,**** [新增]
|