序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊伟 | 20% | 300.0万人民币 |
2 | 万齐勇 | 20% | 300.0万人民币 |
3 | 吴传安 | 15% | 225.0万人民币 |
4 | 徐龙 | 10% | 150.0万人民币 |
5 | 万永安 | 10% | 150.0万人民币 |
6 | 熊慎华 | 10% | 150.0万人民币 |
7 | 熊林江 | 5% | 75.0万人民币 |
8 | 周美凤 | 5% | 75.0万人民币 |
9 | 黄芝华 | 5% | 75.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万修杏
|
|
2 |
熊伟
|
|
3 |
徐龙
|
|
4 |
万永安
|
|
5 |
万齐勇
|
|
6 |
吴传安
|
|
7 |
熊慎华
|
|
8 |
王桂娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
环保淋浴房、浴室屏风、装饰材料、铝合金门窗、玻璃制品、五金配件的加工、批****兼零售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
环保淋浴房和浴室屏风的生产及销售;厂房租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-03-22 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
3 | 2016-05-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,万齐勇,1968-06-22;总经理,万修杏,1970-06-15;副董事长,万永安,1962-10-30;董事长,王家洪,1970-06-02;监事,吴传安,1969-03-03;监事,熊慎华,1970-03-04;副董事长,徐龙,1965-10-18;
|
监事,万齐勇,1968-06-22;总经理,万修杏,1970-06-15;副董事长,万永安,1962-10-30;监事,吴传安,1969-03-03;监事,熊慎华,1970-03-04;董事长,熊伟,1985( + 1.17227% )-07-21;副董事长,徐龙,1965-10-18;
|
4 | 2016-05-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吴传安,出资225万,占15.0%,实缴出资0万;熊林江,出资75万,占5.0%,实缴出资0万;黄芝华,出资75万,占5.0%,实缴出资0万;熊慎华,出资150万,占10.0%,实缴出资0万;熊伟,出资150万,占10.0%,实缴出资0万;周美凤,出资75万,占5.0%,实缴出资0万;万永安,出资150万,占10.0%,实缴出资0万;徐龙,出资150万,占10.0%,实缴出资0万;万齐勇,出资300万,占20.0%,实缴出资0万;王家洪,出资150万,占10.0%,实缴出资0万; [退出]
|
黄芝华,出资75万,占5.0%,实缴出资0万;熊慎华,出资150万,占10.0%,实缴出资0万;熊伟,出资300( + 100% )万,占20.0%,实缴出资0万;周美凤,出资75万,占5.0%,实缴出资0万;万永安,出资150万,占10.0%,实缴出资0万;徐龙,出资150万,占10.0%,实缴出资0万;万齐勇,出资300万,占20.0%,实缴出资0万;吴传安,出资225万,占15.0%,实缴出资0万;熊林江,出资75万,占5.0%,实缴出资0万;
|
5 | 2016-05-24 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,万齐勇,****总经理,万修杏,****副董事长,万永安,****董事长,王家洪,**** [退出]监事,吴传安,****监事,熊慎华,****副董事长,徐龙,****
|
监事,万齐勇,****总经理,万修杏,****副董事长,万永安,****监事,吴传安,****监事,熊慎华,****董事长,熊伟,**** [新增]副董事长,徐龙,****
|
6 | 2016-05-24 | 投资人(股权)变更 |
吴传安 ****; [退出]熊林江 ****; [退出]黄芝华 ****; [退出]熊慎华 ****; [退出]熊伟 ****; [退出]周美凤 ****; [退出]万永安 ****; [退出]徐龙 ****; [退出]万齐勇 ****; [退出]王家洪 ****; [退出]
|
黄芝华 [新增]****熊慎华 [新增]****熊伟 [新增]****周美凤 [新增]****万永安 [新增]****徐龙 [新增]****万齐勇 [新增]****吴传安 [新增]****熊林江 [新增]**** [新增]
|
7 | 2016-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:孙远领
|
证件号码:*****姓名:万修杏
|
8 | 2016-03-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****7,姓名:孙远领
|
证件号码:*****2,姓名:万修杏
|
9 | 2016-03-25 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****K
|
10 | 2016-03-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,陈爱玲,1960-09-11;经理,任建军,1972-10-21;执行董事,孙远领,1973-05-30;
|
监事,万齐勇,1968( + 0.40816% )-06-22;总经理,万修杏,1970-06-15;副董事长,万永安,1962-10-30;董事长,王家洪,1970-06-02;监事,吴传安,1969-03-03;监事,熊慎华,1970-03-04;副董事长,徐龙,1965-10-18;
|