序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡小红 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 黄浩 | 50% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡小红
|
|
2 |
黄浩
|
|
3 |
刘莎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡小红,出资99万,占33.0%,实缴出资0万;莫永锋,出资102万,占34.0%,实缴出资0万;黄浩,出资99万,占33.0%,实缴出资0万;
|
胡小红,出资150万,占50.0%,实缴出资0万;黄浩,出资150万,占50.0%,实缴出资0万;
|
2 | 2018-05-14 | 投资人(股权)变更 |
胡小红,****;莫永锋,****; [退出]黄浩,****;
|
胡小红,****;黄浩,****;
|
3 | 2018-05-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
胡小红,出资99万,占33.0%,实缴出资0万;莫永锋,出资102万,占34.0%,实缴出资0万; [退出]黄浩,出资99万,占33.0%,实缴出资0万;
|
胡小红,出资150( + 51.51515% )万,占50.0%,实缴出资0万;黄浩,出资150( + 51.51515% )万,占50.0%,实缴出资0万;
|
4 | 2018-05-13 | 投资人(股权)变更 |
胡小红,****;莫永锋,****; [退出]黄浩,****;
|
胡小红,****;黄浩,****;
|
5 | 2017-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
监事,黄浩,1984-04-25;执行董事,莫永锋,1987-09-10;
|
执行董事,胡小红,1987-09-20;监事,黄浩,1984-04-25;
|
6 | 2017-03-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,黄浩,1984-04-25;执行董事,莫永锋,1987-09-10;
|
执行董事,胡小红,1987-09-20;监事,黄浩,1984-04-25;
|
7 | 2017-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:莫永锋
|
证件号码:*****姓名:胡小红
|
8 | 2017-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
监事,黄浩,******;执行董事,莫永锋,******;
|
执行董事,胡小红,******;监事,黄浩,******;
|
9 | 2017-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:莫永锋
|
证件号码:*****姓名:胡小红
|
10 | 2017-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****8,姓名:莫永锋
|
证件号码:*****2,姓名:胡小红
|