序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中宁县丰和实业有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万永清
|
|
2 |
徐清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
贾天将
|
万永清
|
2 | 2020-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾天将 [退出]东菊凤 [退出]
|
万永清 [新增]徐清 [新增]
|
3 | 2020-02-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁夏天元锰业集团有限公司:100%; [退出]
|
中宁县丰和实业有限公司:100%; [新增]
|
4 | 2019-08-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁夏天元锰业有限公司:100%;
|
宁夏天元锰业集团有限公司:100%; [名称变更]
|
5 | 2019-08-27 | 联络员备案 |
肖学斌
|
李英
|
6 | 2017-11-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
宁夏天元锰业有限公司,出资100万,占100.0%,实缴出资0万;
|
宁夏天元锰业有限公司,出资5000( + 4900% )万,占100.0%,实缴出资0万;
|
7 | 2017-11-23 | 注册资本(金)变更 |
100
|
5000( + 4900% )
|
8 | 2017-11-23 | 投资人(股权)变更 |
宁夏天元锰业有限公司 ****; [退出]
|
宁夏天元锰业有限公司 [新增]**** [新增]
|
9 | 2016-03-15 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****4
|
10 | 2016-03-15 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****4
|