序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金海兵 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金海兵
|
|
2 |
马俊花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:靳建辉
|
证件号码:*****姓名:金海兵
|
2 | 2016-11-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****4,姓名:靳建辉
|
证件号码:*****5,姓名:金海兵
|
3 | 2016-11-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
靳建辉,出资70万,占70.0%,实缴出资0万; [退出]郭生荣,出资30万,占30.0%,实缴出资0万; [退出]
|
金海兵,出资100万,占100.0%,实缴出资0万; [新增]
|
4 | 2016-11-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,郭生荣,1976-12-21;执行董事,靳建辉,1974-10-23;
|
执行董事兼总经理,金海兵,1995-06-13;监事,马俊花,1970( - 0.30364% )-05-10;
|
5 | 2016-11-18 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:靳建辉
|
证件号码:****,姓名:金海兵
|
6 | 2016-11-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2016-11-18 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,郭生荣,**** [退出]执行董事,靳建辉,**** [退出]
|
执行董事兼总经理,金海兵,**** [新增]监事,马俊花,**** [新增]
|
8 | 2016-11-18 | 投资人(股权)变更 |
靳建辉 ****; [退出]郭生荣 ****; [退出]
|
金海兵 [新增]**** [新增]
|