序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耿春 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高文海
|
|
2 |
耿春
|
|
3 |
曹丽园
|
|
4 |
沈潇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
经理,高文海,1962-02-23;执行董事,耿春,1983-09-15;监事,徐健,1986-10-10;
|
监事,曹丽园,1993( + 0.35247% )-10-13;经理,高文海,1962-02-23;执行董事,耿春,1983-09-15;
|
2 | 2018-03-29 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
经理,高文海,****执行董事,耿春,****监事,徐健,**** [退出]
|
监事,曹丽园,**** [新增]经理,高文海,****执行董事,耿春,****
|
3 | 2017-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:耿春
|
证件号码:*****姓名:高文海
|
4 | 2017-11-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****7,姓名:耿春
|
证件号码:*****6,姓名:高文海
|
5 | 2017-11-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,耿春,1983-09-15;监事,徐健,1986-10-10;
|
经理,高文海,1962-02-23;执行董事,耿春,1983-09-15;监事,徐健,1986-10-10;
|
6 | 2017-11-20 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,耿春,****监事,徐健,****
|
经理,高文海,**** [新增]执行董事,耿春,****监事,徐健,****
|
7 | 2017-11-20 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:耿春
|
证件号码:****,姓名:高文海
|