序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京京运通科技股份有限公司 | 100% | 200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢月云
|
|
2 |
吴振海
|
|
3 |
张春东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯焕培 [退出]张文慧 [退出]
|
谢月云 [新增]吴振海 [新增]张春东 [新增]
|
2 | 2021-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯焕培
|
谢月云
|
3 | 2019-09-10 | 联络员备案 |
吕英林
|
芦慧
|
4 | 2019-09-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
5 | 2015-12-08 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****6
|
6 | 2015-12-08 | 统一社会信用代码变更 |
|
*****6
|
7 | 2015-03-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2013-11-12;经营期限止2015-11-11
|
经营期限起2013-11-12;经营期限止2023-11-11
|
8 | 2015-03-25 | 经营范围变更 |
一般经营项目:太阳能****电的项目建设;太阳能产品的研****与销售。;
|
一般经营项目:太阳能****电(有效期至2034年12月28日);太阳能光伏产品的研****与销售。;
|
9 | 2014-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中卫市银阳新能源有限公司,出资200万人民币,占100.0%,实缴出资200万; [退出]
|
北京京运通科技股份有限公司,出资200万,占100.0%,实缴出资200万; [新增]
|
10 | 2014-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事兼总经理李正 [退出]*****监事张健 [退出]*****
|
执行董事兼总经理冯焕培 [新增]*****监事张文慧 [新增]*****
|