序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建光 | 34% | 102.0万人民币 |
2 | 张铭豹 | 33% | 99.0万人民币 |
3 | 赵汇信 | 16.5% | 49.5万人民币 |
4 | 于冲 | 16.5% | 49.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张铭豹
|
|
2 |
张建光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建光杜学武 [退出]
|
张建光张铭豹 [新增]
|
2 | 2022-01-14 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杜学武
|
张铭豹
|
4 | 2021-12-23 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建光张铭豹 [退出]
|
张建光杜学武 [新增]
|
6 | 2021-12-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张铭豹
|
杜学武
|
7 | 2021-06-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵汇信
|
张铭豹
|
8 | 2021-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建光赵汇信 [退出]
|
张建光张铭豹 [新增]
|
9 | 2021-06-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2021-01-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张铭豹
|
赵汇信
|