序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚昌保 | 57% | 285.0万人民币 |
2 | 刘青顺 | 43% | 215.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚昌保
|
|
2 |
刘青顺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-23 | 名称变更 |
湖南啡巢餐饮管理有限公司
|
长沙优可餐饮管理有限公司
|
2 | 2019-07-23 | 股东变更 |
唐全国 , [退出]陶海萍 , [退出]魏斌 , [退出]姚晟 [退出]
|
刘青顺 , [新增]姚昌保 [新增]
|
3 | 2019-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶海萍 [退出]
|
刘青顺 [新增]
|
4 | 2019-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐全国 [退出]
|
姚昌保 [新增]
|
5 | 2019-07-23 | 法定代表人变更 |
唐全国
|
姚昌保
|
6 | 2019-07-18 | 联络员备案 |
李娟妮 *** 备案手机:***
|
庞日芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-04-23 | 地址变更 |
长沙市天心区五一大道717号1707房。
|
长沙市雨花区劳动路野坡107号公交公司综合楼
|
8 | 2019-03-19 | 联络员备案 |
易帆顺 *** 备案手机:***
|
李娟妮 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-03-16 | 联络员备案 |
刘韩 *** 备案手机:***
|
易帆顺 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
陈琼 *** 备案手机:***
|
刘韩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|