序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭胜德 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 曹咏范 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭胜德
|
|
2 |
何金桥
|
|
3 |
曹咏范
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙大旗广告有限公司株洲分公司
|
王靓 | 2012-02-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
谭胜德
|
何金桥
|
2 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭胜德 [退出]
|
何金桥 [新增]
|
3 | 2021-11-25 | 章程备案 |
无
|
2021-11-19变更法定代表人,变更董事
|
4 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
皮钰 *** 备案手机:***
|
赵小妹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-12-18 | 分公司/分支机构备案 |
|
长沙大旗广告有限公司株洲分公司;
|
6 | 2017-06-27 | 股东变更 |
曹咏范 ,谭胜德
|
曹咏范 ,谭胜德
|
7 | 2017-06-27 | 投资人(股权)变更 |
曹咏范 出资 24.5万人民币;谭胜德 出资 25.5万人民币;
|
曹咏范 出资 245( + 900% )万人民币;谭胜德 出资 255( + 900% )万人民币;
|
8 | 2017-06-27 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
9 | 2016-12-30 | 财务负责人 |
|
皮钰
|
10 | 2016-12-30 | 住所变更 |
长沙市天心区芙蓉路与城南路交汇处西北角城市之心1222号房。
|
长沙市雨花区长沙大道278号嘉玺大厦2317房
|