序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡啸 | 64% | 320万人民币 |
2 | 彭献丽 | 36% | 180万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡啸
|
|
2 |
胡力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡适 [退出]彭献丽 [退出]胡统明 [退出]
|
胡啸 [新增]
|
2 | 2019-04-15 | 股东变更 |
胡适 , [退出]胡统明 , [退出]胡啸 ,彭献丽
|
胡啸 ,彭献丽
|
3 | 2019-04-15 | 经营期限 |
1998年5月13日 至 2022年12月30日
|
1998年5月13日 至 2048年5月13日
|
4 | 2019-04-15 | 财务负责人 |
|
胡啸 ***
|
5 | 2019-04-15 | 法定代表人变更 |
胡啸
|
胡啸
|
6 | 2019-04-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-04-04章程备案
|
7 | 2019-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡力
|
胡力
|
8 | 2019-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡啸
|
胡啸
|
9 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
刘芳 备案手机:*****
|
彭伟红 备案手机:*****
|
10 | 2015-03-20 | 法定代表人变更 |
彭献丽
|
胡啸
|