序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡佑如 | 79.50689% | 7965.0万人民币 |
2 | 何达 | 20.49311% | 2053.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王丹
|
|
2 |
何达
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南干杉建筑工程有限公司隆平园分区公司
|
周磊 | 2020-12-25 |
2 |
湖南干杉建筑工程有限公司宁乡分公司
|
王丹 | 2020-03-27 |
3 |
湖南干杉建筑工程有限公司进贤分公司
|
陈毅明 | 2018-06-15 |
4 |
湖南干杉建筑工程有限公司双河市分公司
|
欧阳安平 | 2018-04-24 |
5 |
湖南干杉建筑工程有限公司织金分公司
|
严小燕 | 2017-11-27 |
6 |
湖南干杉建筑工程有限公司内蒙古分公司
|
韩东航 | 2017-06-26 |
7 |
湖南干杉建筑工程有限公司安仁分公司
|
王丹 | 2017-06-23 |
8 |
湖南干杉建筑工程有限公司新疆分公司
|
欧阳安平 | 2017-06-12 |
9 |
湖南干杉建筑工程有限公司郴州分公司
|
王宁 | 2016-12-12 |
10 |
湖南干杉建筑工程有限公司贵州凯里分公司
|
严小燕 | 2016-08-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-07修改原章程第一章第二条
|
2 | 2020-04-09 | 地址变更 |
湖南省长沙县星沙街道金茂路社区二区1栋北斗路1-7号
|
湖南省长沙县星沙街道金茂路社区二区1栋北斗路1-7号101房
|
3 | 2019-09-11 | 法定代表人变更 |
曾华
|
王丹
|
4 | 2019-09-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾华 [退出]
|
王丹 [新增]
|
5 | 2019-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡佑如 [退出]
|
曾华 [新增]
|
6 | 2019-01-22 | 法定代表人变更 |
胡佑如
|
曾华
|
7 | 2018-06-19 | 股东变更 |
何达 ,胡佑如 ,宋树明
|
何达 ,胡佑如 ,宋树明
|
8 | 2018-06-19 | 地址变更 |
长沙县星沙经济开****区天华中路附1号
|
长沙县星沙经济开****区天华中路附1号
|
9 | 2018-06-19 | 经营范围变更 |
从事房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、土石方工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级、化工石油工程施工总承包贰级、园林古建筑工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级、公路路基工程专业承包叁级;建筑工人职业培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
房屋建筑工程施工;市政公用工程施工总承包;钢结构工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;石油化工工程施工总承包;机电工程施工总承包;电子与智能化工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包;公路工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;古建筑工程专业承包;环保工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-06-19 | 股东变更 |
何达 ,胡佑如 ,宋树明 [退出]
|
何达 ,胡佑如
|