序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省第三测绘院 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
艾驰
|
|
2 |
杨柳洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-23 | 清算组备案 |
成员:汤竞煌;成员:李萍;负责人:艾驰;
|
成员:李萍;负责人:艾驰;成员:汤竞煌;
|
2 | 2019-01-24 | 清算组备案 |
无
|
负责人:艾驰;成员:汤竞煌;成员:李萍;
|
3 | 2017-05-26 | 联络员备案 |
杜彤兵 备案手机:*****
|
张青 备案手机:*****
|
4 | 2016-09-08 | 股东变更 |
湖南省地图院 [退出]
|
湖南省第三测绘院 [新增]
|
5 | 2016-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑进湘 [退出]
|
杨柳洋 [新增]
|
6 | 2016-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃涛 [退出]
|
艾驰 [新增]
|
7 | 2016-09-08 | 财务负责人 |
|
张青
|
8 | 2016-09-08 | 经理备案 |
覃涛 [退出]
|
艾驰 [新增]
|
9 | 2016-09-08 | 联络员备案 |
杜彤兵 备案手机:*****
|
杜彤兵 备案手机:*****
|
10 | 2016-09-08 | 监事备案 |
郑进湘 [退出]
|
杨柳洋 [新增]
|