序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李清山 | 90% | 2700.0万人民币 |
2 | 陈锦秀 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李清山
|
|
2 |
刘伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙三远钢结构有限公司高新区分公司
|
陈锦秀 | 2021-12-24 |
2 |
长沙三远钢结构有限公司长沙县分公司
|
邓超 | 2012-12-19 |
3 |
长沙三远钢结构有限公司黄花工厂
|
王少华 | 2002-07-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-10 | 联络员备案 |
李丹 *** 备案手机:***
|
李丹 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-11-24 | 财务负责人 |
|
文学军
|
3 | 2017-11-24 | 经营范围变更 |
钢结构制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;其他工程设计服务;生产混凝土预制件;混凝土预制件的销售;活动板房及组件安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
钢结构制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;其他工程设计服务;生产混凝土预制件;混凝土预制件的销售;活动板房及组件安装、销售;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-11-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-22通过公司章程修正案。
|
5 | 2016-03-18 | 联络员备案 |
曾晶 备案手机:*****
|
李丹 备案手机:*****
|
6 | 2015-06-26 | 经营范围 |
轻钢结构、网架、彩板、活动房材料制造、安装、销售。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
钢结构制造;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;其他工程设计服务;生产混凝土预制件;混凝土预制件的销售;活动板房及组件安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-06-26 | 投资人(股权)变更 |
陈锦秀李清山
|
李清山陈锦秀
|