序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市志亨投资管理有限公司 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 张爱涛 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
杨慧 *** 备案手机:***
|
陈芳 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-10-25 | 经营期限 |
2003年12月8日 至 2019年12月7日
|
2003年12月8日 至 2053年12月7日
|
3 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张爱涛 [退出]
|
雍树泽 [新增]
|
4 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
张爱涛
|
雍树泽
|
5 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王小琪 [退出]
|
雍树泽 [新增]
|
6 | 2018-01-15 | 股东变更 |
雍树泽 , [退出]张爱涛
|
深圳市志亨投资管理有限公司 , [新增]张爱涛
|
7 | 2018-01-15 | 投资人(股权)变更 |
雍树泽 出资 190万人民币; [退出]张爱涛 出资 810万人民币;
|
深圳市志亨投资管理有限公司 出资 900万人民币; [新增]张爱涛 出资 100( - 87.65432% )万人民币;
|
8 | 2018-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王小琪
|
9 | 2018-01-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
10 | 2018-01-11 | 股东变更 |
李爱军 , [退出]刘兵 , [退出]雍树泽 ,张爱涛
|
雍树泽 ,张爱涛
|