序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何亮 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何亮
|
|
2 |
刘海滨
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙星城旅行社有限公司麓谷营业部
|
徐进 | 2008-04-03 |
2 |
长沙星城旅行社有限公司望城营业部
|
刘志伟 | 2006-04-21 |
3 |
长沙星城旅行社有限公司浏阳营业部
|
张希利 | 2006-04-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-27 | 股东变更 |
何亮
|
何亮
|
2 | 2021-10-27 | 经营范围变更 |
国内旅游业务;入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游业务;入境旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
3 | 2021-10-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宁建华 [退出]
|
刘海滨 [新增]
|
4 | 2021-10-27 | 注册资本变更 |
30万人民币
|
200.000000万人民币( + 566.66667% )
|
5 | 2021-10-27 | 章程备案 |
无
|
2021-10-21新章程
|
6 | 2021-10-19 | 联络员备案 |
陈旭阳 *** 备案手机:***
|
何亮 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2021-04-12 | 股东变更 |
刘志伟 , [退出]宁建华 , [退出]吴英 [退出]
|
何亮 [新增]
|
8 | 2021-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴英 [退出]
|
何亮 [新增]
|
9 | 2021-04-12 | 法定代表人变更 |
刘志伟
|
何亮
|
10 | 2021-04-12 | 章程备案 |
无
|
2021-04-09新章程
|