序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁锡远 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁伟雄
|
|
2 |
梁锡远
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-04 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04新章程
|
2 | 2021-01-04 | 股东变更 |
长沙希得教育咨询有限公司 , [退出]梁锡远
|
梁锡远
|
3 | 2021-01-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2020-12-16 | 联络员备案 |
刘丹 *** 备案手机:***
|
梁伟雄 *** 备案手机:***
|
5 | 2010-08-16 | 投资人(股权)变更 |
黄振纲出资 20.00000万元 人民币; [退出]梁伟雄出资 30.00000万元 人民币 [退出]
|
长沙希得教育咨询有限公司出资 35.00000万元 人民币 ; [新增]梁锡远出资 15.00000万元 人民币 [新增]
|
6 | 2008-05-20 | 地址变更 |
长沙市芙蓉区蔡锷中路92号512、513房
|
长沙市芙蓉区蔡锷中路48号永华大厦512、513房
|
7 | 2008-05-20 | 经营期限 |
|
2052-07-14
|
8 | 2008-05-20 | 经营范围变更 |
物业管理(资质暂定)。
|
物业管理(资质等级三级);房地产中介服务。(涉及行政许可的凭许可证或资质证经营)
|