序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁茜玲 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁运驰
|
|
2 |
刘建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙驰腾汽车贸易有限公司宁乡分公司
|
翁运驰 | 2008-07-02 |
2 |
浏阳市驰腾贸易有限公司古港分公司
|
翁运驰 | 2008-02-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-17 | 股东变更 |
刘建 , [退出]翁运驰 [退出]
|
翁茜玲 [新增]
|
2 | 2016-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翁运驰
|
翁运驰
|
3 | 2016-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘建
|
刘建
|
4 | 2016-06-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2016-06-17 | 投资人(股权)变更 |
翁运驰 出资 50万人民币; [退出]刘建 出资 50万人民币; [退出]
|
翁茜玲 出资 100万人民币; [新增]
|
6 | 2016-06-17 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2016-06-17 | 经理备案 |
翁运驰
|
翁运驰
|
8 | 2016-06-17 | 董事备案 |
翁运驰
|
翁运驰
|
9 | 2016-06-17 | 监事备案 |
刘建
|
刘建
|
10 | 2016-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭显圣 [退出]
|
翁运驰 [新增]
|