序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐人神集团股份有限公司 | 100% | 1981.400000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴滨
|
|
2 |
祝蝉鸣
|
|
3 |
徐松林
|
|
4 |
瞿国华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙双胜 [退出]周永红 [退出]陈念红 [退出]
|
徐松林 [新增]吴滨 [新增]祝蝉鸣 [新增]
|
2 | 2021-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祝蝉鸣
|
祝蝉鸣
|
3 | 2021-01-08 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04董事长变更为吴滨,董事变更为徐松林,祝蝉鸣
|
4 | 2021-01-08 | 法定代表人变更 |
周永红
|
吴滨
|
5 | 2020-12-09 | 联络员备案 |
谭振亚 *** 备案手机:***
|
张婷雁 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
谭振亚 *** 备案手机:***
|
谭振亚 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-05-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-20制定公司章程修正案:变更公司住所,登记机关。
|
8 | 2020-05-28 | 地址变更 |
长沙市望城区乌山街道仁和路6号
|
长沙市望城经济技术开****区仁和路6号
|
9 | 2020-04-24 | 地址变更 |
长沙市望城区高塘岭镇仁和路6号
|
长沙市望城区乌山街道仁和路6号
|
10 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳强 [退出]黄国盛 [退出]黄国民 [退出]陈念红郭拥华 [退出]孙双胜
|
陈念红孙双胜周永红 [新增]
|