序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中交一公局集团有限公司 | 51% | 76500.0万人民币 |
2 | 中国交通建设股份有限公司 | 49% | 73500.0万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中交一公局桥隧工程有限公司江西分公司
|
廖益朋 | 2021-01-29 |
2 |
中交中南工程局有限公司北京分公司
|
徐小辉 | 2020-12-23 |
3 |
中交一公局桥隧工程有限公司华中分公司
|
白兆奇 | 2020-12-22 |
4 |
中交一公局桥隧工程有限公司武汉分公司
|
张春亮 | 2020-10-23 |
5 |
中交一公局桥隧工程有限公司湖北分公司
|
丁海建 | 2020-08-13 |
6 |
中交一公局桥隧工程有限公司高碑店分公司
|
陈龙龙 | 2015-05-15 |
7 |
中交一公局桥隧工程有限公司安徽分公司
|
洪求勇 | 2014-03-13 |
8 |
中交一公局桥隧工程有限公司成都分公司
|
张德刚 | 2012-04-26 |
9 |
中交一公局桥隧工程有限公司新化制梁场
|
曲任权 | 2012-03-27 |
10 |
中交一公局桥隧工程有限公司北京项目部
|
张峥 | 2011-05-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘仁旭
|
李英俊 [新增]张雪 [新增]黄钢 [新增]刘仁旭彭正勇 [新增]
|
3 | 2022-06-01 | 法定代表人变更 |
刘仁旭
|
李英俊
|
4 | 2022-06-01 | 注册资本变更 |
50008万人民币
|
150000.000000万人民币( + 199.95201% )
|
5 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任祥瑞 [退出]
|
彭正勇 [新增]
|
6 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷庆强 [退出]
|
彭成炎 [新增]徐宜慧 [新增]安晓萌 [新增]
|
7 | 2022-06-01 | 股东变更 |
中交一公局集团有限公司
|
中国交通建设股份有限公司 , [新增]中交一公局集团有限公司
|
8 | 2022-06-01 | 章程备案 |
无
|
2022-05-16通过公司新章程。
|
9 | 2022-06-01 | 名称变更 |
中交一公局桥隧工程有限公司
|
中交中南工程局有限公司
|
10 | 2021-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹玉林 [退出]
|
任祥瑞 [新增]
|