序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
假日酒店(中国)有限公司(重庆富力假日酒店)
|
汪学建 | 2016-04-28 |
2 |
假日酒店(中国)有限公司·广州保利假日酒店
|
王金鑫 | 2015-10-27 |
3 |
假日酒店(中国)有限公司·广州增城保利皇冠假日酒店
|
陈微 | 2015-10-26 |
4 |
假日酒店(中国)有限公司(绍兴世茂新置业****展有限公司世茂皇冠假日酒店)
|
王友仁 | 2015-09-25 |
5 |
假日酒店(中国)有限公司·广州富力空港假日酒店
|
JEROME CHRISTIAN CAZALET | 2015-01-06 |
6 |
假日酒店(中国)有限公司(绍兴世茂新纪元置业有限公司世茂假日酒店)
|
程红旗 | 2014-05-30 |
7 |
假日酒店(中国)有限公司(重庆保利花园皇冠假日酒店)
|
徐燕 | 2014-02-18 |
8 |
假日酒店(中国)有限公司成都高新皇冠假日酒店
|
于林芳 | 2013-09-04 |
9 |
假日酒店(中国)有限公司(受托经营管理西双版纳避寒皇冠假日度假酒店)
|
刘振山 | 2013-03-04 |
10 |
假日酒店(中国)有限公司(世外桃源度假酒店)
|
杜国鑫 | 2012-05-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2020-02-05
|
2021-04-09
|
2 | 2020-08-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2020-02-05
|
2021-04-09
|
3 | 2019-10-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) |
柴祥 [退出]
|
郝冬 [新增]
|
4 | 2019-08-19 | 负责人变更 |
孙涛 [退出]
|
李健 [新增]
|
5 | 2018-10-12 | 法定代表人变更 |
何建平
|
张闯
|
6 | 2018-08-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
承包经营管理内蒙古黄河万家寨实业有限责任公司呼和浩特假日酒店
|
承包经营管理内蒙古禹顺酒店管理有限公司呼和浩特假日酒店。
|
7 | 2018-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张闯
|
孙学斌
|
8 | 2018-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张闯(负责人) [退出]
|
孙学斌(负责人) [新增]
|
9 | 2018-04-03 | 负责人变更 |
施秉达(CHRISTOPH RUEDI-ALBERT HEINZ ZBINDEN) [退出]
|
GURUNG NABIN [新增]
|
10 | 2017-12-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:王贵安
|
证件号码:*****姓名:王青松
|