序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南鼎安投资有限公司 | 80% | 4000.0万人民币 |
2 | 杨令达 | 15% | 750.0万人民币 |
3 | 范全 | 5% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文梦雍
|
|
2 |
范全
|
|
3 |
许鹏
|
|
4 |
付振国
|
|
5 |
许璇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
鼎安保险经纪有限公司江西分公司
|
周伟 | 2021-08-20 |
2 |
鼎安保险经纪有限公司广东分公司
|
付振国 | 2020-12-10 |
3 |
鼎安保险经纪有限公司长沙市望城区营业部
|
肖乾坤 | 2020-11-03 |
4 |
鼎安保险经纪有限公司益阳分公司
|
肖乾坤 | 2020-10-22 |
5 |
鼎安保险经纪有限公司山西分公司
|
沈卫 | 2019-09-20 |
6 |
鼎安保险经纪有限公司青海分公司
|
王锋 | 2019-03-11 |
7 |
鼎安保险经纪有限公司岳阳营业部
|
邓杰 | 2019-01-15 |
8 |
鼎安保险经纪有限公司长沙高新区营业部
|
沈卫 | 2018-09-13 |
9 |
鼎安保险经纪有限公司长沙县营业部
|
邓杰 | 2018-09-13 |
10 |
鼎安保险经纪有限公司湖南分公司
|
许璇 | 2018-03-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李冠男 [退出]
|
付振国 [新增]
|
2 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
文梦雍 [退出]
|
许璇 [新增]
|
3 | 2021-05-11 | 章程备案 |
无
|
2021-05-08备案新的章程
|
4 | 2021-05-11 | 法定代表人变更 |
杨令达
|
文梦雍
|
5 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许鹏杨令达 [退出]范全
|
许鹏范全文梦雍 [新增]
|
6 | 2020-12-30 | 章程备案 |
无
|
2020-12-30通过公司新章程。
|
7 | 2018-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨令达 [退出]
|
李冠男 [新增]
|
8 | 2018-10-31 | 章程备案 |
无
|
2018-10-19通过公司新章程。
|
9 | 2018-10-31 | 财务负责人 |
|
许璇 ***
|
10 | 2018-10-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨令达范燕 [退出]许鹏
|
杨令达范全 [新增]许鹏
|