序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-09 | 负责人变更 |
高培明 [退出]
|
李辉 [新增]
|
2 | 2019-05-27 | 负责人变更 |
李辉 [退出]
|
高培明 [新增]
|
3 | 2017-04-07 | 联络员备案 |
赵明明 备案手机:*****
|
陈姣 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-09-06 | 隶属企业名称变更 |
长安保险经纪有限公司
|
英大长安保险经纪有限公司
|
5 | 2016-09-06 | 名称变更 |
英大长安保险经纪集团有限公司湖南分公司
|
英大长安保险经纪有限公司湖南分公司
|
6 | 2016-06-08 | 隶属企业名称变更 |
长安保险经纪有限公司
|
长安保险经纪有限公司
|
7 | 2016-06-08 | 经营范围变更 |
在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务。(凭经营保险经纪业务许可证经营)
|
在总公司授权范围内为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务。(凭经营保险经纪业务许可证经营)
|
8 | 2014-07-22 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局
|
9 | 2014-04-24 | 名称变更 |
英大长安保险经纪有限公司湖南分公司
|
英大长安保险经纪集团有限公司湖南分公司
|