序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶辉恒 | 62% | 3720.0万人民币 |
2 | 黄建平 | 30% | 1800.0万人民币 |
3 | 蒋攀华 | 8% | 480.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶辉恒
|
|
2 |
黄建平
|
|
3 |
范志国
|
|
4 |
陈蓉
|
|
5 |
蒋攀华
|
|
6 |
杨妙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南建科工程项目管理有限公司隆回分公司
|
蒋攀华 | 2022-04-12 |
2 |
湖南建科工程项目管理有限公司洞口分公司
|
范志国 | 2022-03-24 |
3 |
湖南建科工程项目管理有限公司岳阳市岳阳楼区分公司
|
范志国 | 2021-11-22 |
4 |
湖南建科工程项目管理有限公司武冈市分公司
|
范志国 | 2021-10-20 |
5 |
湖南建科工程项目管理有限公司邵阳经开区分公司
|
范志国 | 2021-08-06 |
6 |
湖南建科工程项目管理有限公司武汉分公司
|
陈秀兰 | 2021-07-29 |
7 |
湖南建科工程项目管理有限公司汨罗分公司
|
范志国 | 2021-05-10 |
8 |
湖南建科工程项目管理有限公司江西分公司
|
蒋攀华 | 2021-05-06 |
9 |
湖南建科工程项目管理有限公司新邵分公司
|
谢志杰 | 2021-04-29 |
10 |
湖南建科工程项目管理有限公司株洲分公司
|
范志国 | 2021-01-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘银杏 [退出]张春梅 [退出]蒋攀华
|
杨妙 [新增]蒋攀华陈蓉 [新增]
|
2 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶辉恒
|
叶辉恒
|
3 | 2021-12-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶辉恒范志国黄建平
|
叶辉恒范志国黄建平
|
4 | 2021-03-02 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
6000.000000万人民币( + 500% )
|
5 | 2021-03-02 | 股东变更 |
黄建平 ,蒋攀华 ,叶辉恒
|
黄建平 ,蒋攀华 ,叶辉恒
|
6 | 2021-03-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-02修改原章程第二章第五条、第三章第六条
|
7 | 2020-09-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-16修改原章程第三条
|
8 | 2020-09-16 | 经营范围变更 |
工程项目管理服务;工程监理服务;工程建设项目招标代理服务;政府采购代理;工程造价咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程项目管理服务;工程监理服务;工程建设项目招标代理服务;政府采购代理;工程造价专业咨询服务;招、投标咨询服务;工程造价鉴定;工程勘察、建设工程设计;工程咨询;工程建设项目技术咨询服务;房屋建筑工程、建设工程、水利水电工程、人防工程的施工;市政公用工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
饶新世 [退出]范俊坤 [退出]刘航 [退出]
|
蒋攀华 [新增]刘银杏 [新增]张春梅 [新增]
|
10 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶辉恒黄建平范志国
|
范志国叶辉恒黄建平
|