序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵松泉 | 50% | 200.0万人民币 |
2 | 刘靓 | 35% | 140.0万人民币 |
3 | 姜思 | 15% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵运萍
|
|
2 |
曹琳
|
|
3 |
刘靓
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南顺凯文化传媒有限公司北京分公司
|
黄讴 | 2019-05-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 章程备案 |
无
|
2022-01-21
|
2 | 2022-01-24 | 注册资本变更 |
200万人民币
|
400.000000万人民币( + 100% )
|
3 | 2022-01-24 | 股东变更 |
姜思 ,刘靓
|
姜思 ,刘靓 ,赵松泉 [新增]
|
4 | 2021-12-02 | 章程备案 |
无
|
2021-11-22
|
5 | 2021-12-02 | 法定代表人变更 |
王术会
|
赵运萍
|
6 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王术会 [退出]
|
赵运萍 [新增]
|
7 | 2021-04-06 | 联络员备案 |
尹青霞 *** 备案手机:***
|
徐博 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-06-09 | 股东变更 |
姜思 ,刘靓
|
姜思 ,刘靓
|
9 | 2020-06-09 | 注册资本变更 |
1000万人民币
|
200.000000万人民币( - 80% )
|
10 | 2020-06-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-15章程
|