序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周敏 | 35% | 350.0万人民币 |
2 | 袁胜 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 夏美英 | 15% | 150.0万人民币 |
4 | 黄群 | 15% | 150.0万人民币 |
5 | 石凌宇 | 15% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周严韧龙
|
|
2 |
周敏
|
|
3 |
石凌宇
|
|
4 |
黄群
|
|
5 |
袁胜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司常德市朝阳路分公司
|
黄鵾宇 | 2021-04-01 |
2 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司常德市武陵大道分公司
|
罗国文 | 2020-04-07 |
3 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司怀化博诚分公司
|
韩朝博 | 2018-03-28 |
4 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司湘潭分公司
|
周严韧龙 | 2017-03-07 |
5 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司石门分公司
|
马晋湘 | 2016-09-07 |
6 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司常德市武陵分公司
|
方玉兰 | 2016-09-06 |
7 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司桃源分公司
|
周溶 | 2015-12-21 |
8 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司邵阳县分公司
|
刘晓旺 | 2015-11-12 |
9 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司宝庆分公司
|
刘晓旺 | 2015-09-14 |
10 |
湖南创迪工程管理咨询有限公司湘西分公司
|
田茂奇 | 2015-08-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 股东变更 |
黄群 ,刘夏阳 , [退出]石凌宇 ,袁胜 ,周敏
|
黄群 ,石凌宇 ,夏美英 , [新增]袁胜 ,周敏
|
2 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘夏阳 [退出]周敏石凌宇黄群
|
黄群石凌宇周敏
|
3 | 2020-06-15 | 经营期限 |
2020-12-31
|
2022-12-31
|
4 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周敏 [退出]
|
周严韧龙 [新增]
|
5 | 2020-06-15 | 股东变更 |
黄群 ,刘夏阳 ,石凌宇 ,袁胜 ,周敏
|
黄群 ,刘夏阳 ,石凌宇 ,袁胜 ,周敏
|
6 | 2020-06-15 | 法定代表人变更 |
周敏
|
周严韧龙
|
7 | 2016-03-16 | 股东变更 |
黄群 ,刘夏阳 ,袁胜 ,周敏
|
黄群 ,刘夏阳 ,石凌宇 , [新增]袁胜 ,周敏
|
8 | 2016-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周敏
|
周敏石凌宇 [新增]刘夏阳 [新增]黄群 [新增]
|
9 | 2016-03-16 | 投资人(股权)变更 |
周敏 出资 350万人民币;黄群 出资 150万人民币;袁胜 出资 150万人民币;刘夏阳 出资 350万人民币;
|
周敏 出资 350万人民币;黄群 出资 150万人民币;袁胜 出资 200( + 33.33333% )万人民币;刘夏阳 出资 150( - 57.14286% )万人民币;石凌宇 出资 150万人民币; [新增]
|
10 | 2016-03-16 | 董事备案 |
周敏
|
周敏石凌宇 [新增]刘夏阳 [新增]黄群 [新增]
|