序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-03 | 负责人变更 |
郑东信 [退出]
|
常桂兰 [新增]
|
2 | 2019-01-24 | 经营范围变更 |
负责总公司的业务咨询与联络。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
负责总公司的业务咨询与联络。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-01-24 | 经营场所变更 |
湖南省长沙市天心区黄兴中路王府井商业广场D栋2404房
|
湖南省长沙市天心区三王街36号618房
|
4 | 2017-06-20 | 负责人变更 |
缪炜 [退出]
|
郑东信 [新增]
|
5 | 2017-04-05 | 联络员备案 |
郑东信 备案手机:*****
|
郑东信 备案手机:*****
|