序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李庆湘 | 95% | 475.0万人民币 |
2 | 李朝晖 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李庆湘
|
|
2 |
李朝晖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-06 | 章程备案 |
无
|
2021-09-03新章程
|
2 | 2021-09-06 | 股东变更 |
李朝晖 ,李庆湘
|
李朝晖 ,李庆湘
|
3 | 2021-09-06 | 注册资本变更 |
1500万人民币
|
500.000000万人民币( - 66.66667% )
|
4 | 2021-06-09 | 联络员备案 |
李庆湘 *** 备案手机:***
|
李庆湘 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-04-09 | 联络员备案 |
李庆湘 *** 备案手机:***
|
李庆湘 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李朝晖
|
李朝晖
|
7 | 2020-11-30 | 股东变更 |
李朝晖 ,李庆湘 ,陶敏 [退出]
|
李朝晖 ,李庆湘
|
8 | 2020-11-30 | 章程备案 |
无
|
2020-11-30新章程
|
9 | 2020-11-30 | 地址变更 |
湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道东广济桥社区解放中路75号育才学校宿舍楼201房
|
湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道解放中路114号三楼
|
10 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李庆湘
|
李庆湘
|