序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 负责人变更 |
朱伟峰 [退出]
|
马莉 [新增]
|
2 | 2021-03-01 | 负责人变更 |
张宇 [退出]
|
朱伟峰 [新增]
|
3 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
张宇 *** 备案手机:***
|
齐惠惠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
张宇 *** 备案手机:***
|
张宇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|