序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董小菊 | 43.5% | 2175.0万人民币 |
2 | 湖南中智碳中和研究院有限公司 | 25% | 1250.0万人民币 |
3 | 罗堂中 | 20% | 1000.0万人民币 |
4 | 广东长慧企业管理中心(有限合伙) | 7.5% | 375.0万人民币 |
5 | 杨平 | 4% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董小菊
|
|
2 |
罗堂中
|
|
3 |
梁巨权
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中慧力祥项目管理有限公司阜阳分公司
|
吕晶 | 2022-08-22 |
2 |
中慧力祥项目管理有限公司株洲市分公司
|
贺亮 | 2022-08-04 |
3 |
中慧力祥项目管理有限公司巴南分公司
|
唐小菊 | 2022-07-13 |
4 |
中慧力祥项目管理有限公司溧水开****区分公司
|
吕霞 | 2022-06-29 |
5 |
中慧力祥项目管理有限公司昌都市分公司
|
颜琴琴 | 2022-06-27 |
6 |
中慧力祥项目管理有限公司桂林分公司
|
舒畅 | 2022-05-07 |
7 |
中慧力祥项目管理有限公司乐昌分公司
|
姚萍 | 2022-04-25 |
8 |
中慧力祥项目管理有限公司益阳分公司
|
邓炼永 | 2022-01-07 |
9 |
中慧力祥项目管理有限公司五岭峰分公司
|
黄真 | 2021-12-27 |
10 |
中慧力祥项目管理有限公司安阳分公司
|
李素霞 | 2021-11-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 股东变更 |
董小菊 ,广东长慧企业管理中心(有限合伙) ,湖南中智碳中和研究院有限公司 ,罗堂中 ,杨平 ,中慧长源工程设计集团有限公司 [退出]
|
董小菊 ,广东长慧企业管理中心(有限合伙) ,湖南中智碳中和研究院有限公司 ,罗堂中 ,杨平
|
2 | 2022-04-25 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2021-12-23 | 联络员备案 |
陈旭辉 *** 备案手机:***
|
罗增 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-09-08 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2021-09-08 | 股东变更 |
董小菊 ,广东长慧企业管理中心(有限合伙) ,梁巨权 , [退出]罗堂中 ,杨平 ,中慧长源工程设计集团有限公司
|
董小菊 ,广东长慧企业管理中心(有限合伙) ,湖南中智碳中和研究院有限公司 , [新增]罗堂中 ,杨平 ,中慧长源工程设计集团有限公司
|
6 | 2021-07-02 | 经营范围变更 |
工程项目管理服务;工程咨询;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;工程建设项目招标代理服务;政府采购代理;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
工程项目管理服务;工程咨询;工程造价专业咨询服务;工程造价鉴定;工程建设项目招标代理服务;政府采购代理;企业管理咨询服务;高新技术研究;环保低碳咨询;碳汇开****与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2021-07-02 | 股东变更 |
曹晖 , [退出]董小菊 ,梁巨权 ,马应祥 [退出]
|
董小菊 ,广东长慧企业管理中心(有限合伙) , [新增]梁巨权 ,罗堂中 , [新增]杨平 , [新增]中慧长源工程设计集团有限公司 [新增]
|
8 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2021-07-02 | 法定代表人变更 |
梁巨权
|
董小菊
|
10 | 2021-04-12 | 联络员备案 |
黄进 *** 备案手机:***
|
陈旭辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|