序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-10 | 联络员备案 |
肖琴 *** 备案手机:***
|
肖琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-03-26 | 联络员备案 |
杨辉 *** 备案手机:***
|
肖琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-08-15 | 负责人变更 |
杨辉 [退出]
|
李会 [新增]
|
4 | 2017-02-15 | 负责人变更 |
刘志强 [退出]
|
杨辉 [新增]
|
5 | 2017-02-15 | 财务负责人 |
|
李会
|
6 | 2017-02-15 | 联络员备案 |
朱淼 备案手机:*****
|
杨辉 备案手机:*****
|
7 | 2016-03-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
朱淼 备案手机:*****
|